Marcel Nicollier
domiciled in Verbier, from Bagnes Active mandates: Association valaisanne de golf Connected persons: François Gaston Barras You can stay up to date through "Marcel Nicollier", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Nicollier"
Credit rating You can stay up to date through "Marcel Nicollier", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Nicollier"
|
Places where people with the name Marcel Nicollier live
Sectors in which people with the name Marcel Nicollier work
Sport services
Sport services
Private persons with the name Marcel Nicollier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marcel Nicollier
Publication number: 4860978, Commercial Registry Office Valais
Société coopérative d'achat de terrains pour le golf de Charançon, à Bagnes, CH-621.5.001.439-0, société coopérative (FOSC du 21.08.1981, p. 2689).
Modification des statuts:
2.12.2008, 27.01.2009.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative des terrains de Charançon.
Nouvelle adresse:
Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble VS. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration d'un administrateur du 02.12.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes et signatures radiées:
Nicollier, Marcel, de Bagnes, à Bagnes, président, avec signature collective à deux;
Oreiller, Marc, de Bagnes, à Bagnes, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le caissier;
Vittel, Jacques, de Rolle et Givrins, à Bagnes, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le caissier;
Monnet, Clément, de Vollèges, à Vollèges, caissier, avec signature collective à deux;
Bessard, Jacques, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le caissier;
Bruchez, Pierre, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le caissier;
Fellay, Raymond, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le caissier;
Jullier, Hermann, de Varen, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le caissier.
Inscription ou modification de personnes:
Dumoulin, Christophe, de Bagnes, à Sarreyer (Bagnes), président, avec signature collective à deux;
Selz, Raymonde, de Sion, à Verbier (Bagnes), vice-présidente, avec signature collective à deux;
Perraudin, Frédéric, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), secrétaire, avec signature collective à deux.
Publication number: 631468, Commercial Registry Office Valais
Association du Golf-Club de Verbier, à Bagnes, exploitation du jeu de golf sur les terrains dont elle est propriétaire ou locataire, association (FOSC no 46 du 08.03.1999, p. 1522).
Personnes et signatures radiées:
Nicollier, Marcel, de Bagnes, à Bagnes, président, avec signature collective à deux;
Bessard, Jacques, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Picchio, Serge, citoyen italien, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Sarbach, Viviane, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Dumoulin, Patrick, de Bagnes, à Bagnes, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux avec le président];
Messeiller, Patrick, de Orny, à Bagnes, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre];
Klinger, Francis, de Bagnes, à Bagnes, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Pasche, René, de Servion, à Monaco (MC), trésorier, avec signature collective à deux avec le président;
Duffar, Suzy, citoyenne française, à Genève, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Griessen, Willy, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Pagliotti, Marc-André, de Bovernier, à Fully, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Gaillard, Robert, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président.