François Nicollier
domiciled in Fully, from Val de Bagnes Active mandates: FN Immobilier SA, Nicollier Piscines SA and more Connected persons: Sébastien Nicollier, Sébastien Nicollier, Nicolas Paul Arlettaz and more You can stay up to date through "François Nicollier", please log in or register free of charge.You are now following "François Nicollier"
Credit rating You can stay up to date through "François Nicollier", please log in or register free of charge.You are now following "François Nicollier"
|
Places where people with the name François Nicollier live
Sectors in which people with the name François Nicollier work
Management of real estate portfolio properties
Trading with various goods
Gardening and landscaping
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
Trading with various goods
Gardening and landscaping
Operation of other financial institutions
Private persons with the name François Nicollier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: François Nicollier
Publication number: HR02-1006130659, Commercial Registry Office Valais, (621)
FN Immobilier SA, à Fully, CHE-202.920.645, société anonyme (No. FOSC 106 du 01.06.2011, Publ. 6188440).
Inscription ou modification de personne(s):
Nicollier, François, de Val de Bagnes, à Fully, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle];
Nicollier, Sébastien, de Val de Bagnes, à Fully, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1006130666, Commercial Registry Office Valais, (621)
Nicollier Piscines SA, à Fully, CHE-204.606.579, société anonyme (No. FOSC 102 du 26.05.2011, Publ. 6180356).
Inscription ou modification de personne(s):
Nicollier, François, de Val de Bagnes, à Fully, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle];
Nicollier, Sébastien, de Val de Bagnes, à Fully, administrateur, avec signature individuelle.
Publication number: 1861987, Commercial Registry Office Valais, (621)
Realsport Réalisations sportives Fully SA, à Fully, CHE-107.386.103, société anonyme (No. FOSC 201 du 15.10.2010, p. 18, Publ. 5855564).
Modification des statuts:
24.11.2014.
Nouvelle raison sociale:
RealSport Group VS SA.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions de CHF 1'000.00 nominatives].
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration du 24.11.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vorlet, Félix, de Villeneuve FR et Praratoud, à Villars-sur-Glâne, président, avec signature collective à deux avec François Nicollier;
NOFIVAL SA, succursale de Sion, à Sion (CH-626.9.011.523-2), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Nicollier, François, de Bagnes, à Fully, président, avec signature collective à deux avec Arnaud Clément ou Laurent Clément [précédemment: vice-président avec signature collective à deux];
Clément, Arnaud, de Ependes FR, à Fribourg, vice-président, avec signature collective à deux avec François Nicollier ou Sébastien Nicollier;
Clément, Laurent, de Ependes FR, à Villars-sur-Glâne, administrateur, avec signature collective à deux avec François Nicollier ou Sébastien Nicollier [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec François Nicollier];
Nicollier, Sébastien, de Bagnes, à Fully, administrateur, avec signature collective à deux avec Arnaud Clément ou Laurent Clément.