Thomas Narholz
domiciled in Ebenau, from Austria Active mandates: TEC Swiss AG, NPT AG Connected persons: Carlo Martin Lengacher, Harald Holzgruber, Riccardo Pasinato You can stay up to date through "Thomas Narholz", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Narholz"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Narholz", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Narholz"
|
Places where people with the name Thomas Narholz live
Sectors in which people with the name Thomas Narholz work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Thomas Narholz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Narholz
Publication number: HR02-1005762712, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
TEC Swiss AG, in Liestal, CHE-115.006.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2014, S.0, Publ. 1547319).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Narholz, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Ebenau (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004890690, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
NPT AG, in Liestal, CHE-476.348.199, c/o BDO AG, Gestadeckplatz 2, 4410 Liestal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.05.2020.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Beratungs-, Projektmanagement- und Engineering-Dienstleistungen sowie den Handel mit Produkten im Industriebereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern dies gesetzliche zwingend erforderlich ist. Sämtliche anderen Mitteilungen an Aktionäre können auch per E-Mail zugesandt werden.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Holzgruber, Dr. Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Bruck an der Mur (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pasinato, Riccardo, italienischer Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Narholz, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Ebenau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3561915, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Danieli Centro Met Swiss GmbH, in Rheinfelden, CHE-113.266.163, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2013, Publ. 7042826).
Statutenänderung:
29.05.2017.
Firma neu:
NORIC Swiss GmbH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Industrielle Beteiligung S.A. (B 43599 Luxembourg), in Luxembourg (LU), Gesellschafterin, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00;
Villemin, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Eggenwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NORIC HOLDINGS LIMITED (No 187225), in Dubai (AE), Gesellschafterin, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00;
Zbinden, Andreas, von Liestal, in Liestal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Narholz, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Ebenau (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feldmeilen, ];
Stenger, Pascal, deutscher Staatsangehöriger, in Offenburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.