Patrick Muggli
domiciled in Zürich, from Buchs (ZH) Active mandates: EventPartner GmbH Connected persons: Rudolf Schmid, Christian Schmid You can stay up to date through "Patrick Muggli", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Muggli"
Credit rating You can stay up to date through "Patrick Muggli", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Muggli"
|
Places where people with the name Patrick Muggli live
Sectors in which people with the name Patrick Muggli work
Rental of machinery and movable equipment
Rental of machinery and movable equipment
Private persons with the name Patrick Muggli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Patrick Muggli
Publication number: 5454642, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EventPartner GmbH, in Embrach, CH-020.4.003.308-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2006, S. 20, Publ. 3593716). Gemäss Erklärung vom 29.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muggli, Patrick, von Buchs ZH, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2709960, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EventPartner GmbH, in Adliswil, CH-020.4.003.308-7, Vermietung von Musik- und Lichtanlagen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2001, S. 9927).
Statutenänderung:
20.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dulex, Yves, von Ollon, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--;
Mattli, Marianne, von Langwies, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Jahn, Martin Roland, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--;
Widmer, Roger, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muggli, Patrick, von Buchs ZH, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--;
Schmid, Christian, von Meilen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--;
Schmid, Rudolf, von Meilen, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.