Thomas J. Müller
domiciled in Zürich, from Gächlingen Active mandates: SWISSBIMALLIANCE, Mensch und Maschine Schweiz AG Connected persons: Odilo Schoch, Patrick Wokaun, Paolo Angioini and more You can stay up to date through "Thomas J. Müller", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas J. Müller"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas J. Müller", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas J. Müller"
|
Places where people with the name Thomas J. Müller live
Sectors in which people with the name Thomas J. Müller work
Data processing and hosting services
Trading in IT and communications products
Data processing and hosting services
Trading in IT and communications products
Private persons with the name Thomas J. Müller
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas J. Müller
Publication number: HR02-1006035322, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mensch und Maschine Schweiz AG, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-497.309.294, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, S.0, Publ. 3058255).
Hauptsitz in:
Winkel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Thomas, von Gächlingen, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005736911, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Hauseigentümer-Verband Kanton St. Gallen, in St. Gallen, CHE-101.223.187, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, S.0, Publ. 3032567).
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bereuter, Jürg, von Zürich, in Rorschach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Uzwil, in Rorschach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchel, Roland Rino, von Rüthi (SG), in Oberriet SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürr, Barbara, von Gams, in Gams, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzle Treuhand AG (CHE-107.798.374), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005541577, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PolyReg Services GmbH, in Zürich, CHE-110.632.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289521).
Statutenänderung:
28.07.2022.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Gesetzgebung über den Finanzmarkt und die Bekämpfung der Geldwäscherei. Sie unterstützt dabei die einzige Gesellschafterin PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein, Zürich, und kann mit anderen Anbietern von gleichartigen Dienstleistungen zusammenarbeiten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Dr. Claudia V., von Rüschlikon, in Cham, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechleiter, Dr. Georg, von Zürich, in Hombrechtikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stanchieri, Giulia, von Le Landeron, in Neuchâtel, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas, von Uzwil, in Rorschach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].