Philipp Josef Müller
domiciled in Waldkirch, from Romanshorn Active mandates: brp-Automation AG Connected persons: Verena Müller-Zweifel, Bruno Müller, Roger Müller You can stay up to date through "Philipp Josef Müller", please log in or register free of charge.You are now following "Philipp Josef Müller"
Credit rating You can stay up to date through "Philipp Josef Müller", please log in or register free of charge.You are now following "Philipp Josef Müller"
|
Places where people with the name Philipp Josef Müller live
Sectors in which people with the name Philipp Josef Müller work
IT services
IT services
Private persons with the name Philipp Josef Müller
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Philipp Josef Müller
Publication number: HR02-1004685203, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
brp-Automation AG, in St. Gallen, CHE-108.031.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, S.0, Publ. 4314849).
Statutenänderung:
10.07.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft betätigt sich im Bereich der Informationstechnologie mit Entwicklung, Anpassung und Pflege von Software, Planung und Entwurf von Computersystemen, die Hardware-, Software- und Kommunikationstechnologie umfassen, Verwaltung und Betrieb der Systeme und Datenverarbeitungsanlagen eines Kunden vor Ort. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Philipp Josef, von Romanshorn, in Waldkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Bruno, von Romanshorn, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller, Roger, von Romanshorn, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2680839, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
brp-Automation AG, in Thal, CHE-108.031.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1255771).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Bruno, von Romanshorn, in Wittenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Müller, Philipp Josef, von Romanshorn, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gossau SG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Roger, von Romanshorn, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6152246, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
W. Oertle AG elektrische Verteil-, Schalt- und Steueranlagen, in Thal, CH-320.3.024.665-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2010, S. 12, Publ. 5766234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Hans-Martin, von Walzenhausen, in Rheineck, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Triade Treuhand AG (CH-320.3.018.378-8), in Waldkirch, Revisionsstelle [bisher: Triade Treuhand AG, in Abtwil SG (Gaiserwald)];
Müller, Roger, von Romanshorn, in Wittenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Philipp Josef, von Romanshorn, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.