Dominik Pascal Müller
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Nouvent GmbH Connected persons: Lina Toni Baumann You can stay up to date through "Dominik Pascal Müller", please log in or register free of charge.You are now following "Dominik Pascal Müller"
Credit rating You can stay up to date through "Dominik Pascal Müller", please log in or register free of charge.You are now following "Dominik Pascal Müller"
|
Places where people with the name Dominik Pascal Müller live
Sectors in which people with the name Dominik Pascal Müller work
Services regarding public relations
Services regarding public relations
Private persons with the name Dominik Pascal Müller
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dominik Pascal Müller
Publication number: HR02-1006102320, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
lens4you AG, in Luzern, CHE-378.686.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571557).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dominik Pascal Denis, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Heinrich, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Virlis, Symeon, von Zürich, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badoux, Alexandre, von Lucens, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gottenborg, Bjørn, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schwach, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005981831, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LINA BAUMANN GmbH, in Zürich, CHE-336.952.767, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2022, Publ. 1005578937).
Statutenänderung:
26.02.2024.
Firma neu:
Nouvent GmbH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Kommunikation, Marketing, Kultur, Gastronomie, Event und Kunst sowie der Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann mit Finanzprodukten aller Art handeln und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Lina, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Müller, Dominik Pascal, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005073348, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Urbach Optik AG, in Dübendorf, CHE-390.145.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, S.0, Publ. 3485139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wickart, Marco, von Mosnang, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Jacqueline, von Stallikon, in Maur, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baer, Adrian, von Hausen am Albis, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Annemarie, von Trimbach, in Glarus Süd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbach, Steven Jay, von Stallikon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dominik Pascal Denis, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Virlis, Symeon, von Zürich, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Heinrich, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hungerbühler, Andreas, von Sommeri, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürpf, Michael, von Appenzell, in Oberrieden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.