Adrian Mosimann
domiciled in Brittnau, from Signau Active mandates: avisec ag Connected persons: Pascal Frutschy, Luca Baldelli, Daniel Bärtschi You can stay up to date through "Adrian Mosimann", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Mosimann"
Credit rating You can stay up to date through "Adrian Mosimann", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Mosimann"
|
Places where people with the name Adrian Mosimann live
Sectors in which people with the name Adrian Mosimann work
IT services
IT services
Private persons with the name Adrian Mosimann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Adrian Mosimann
Publication number: HR02-1006000310, Commercial Registry Office Berne, (36)
LIQUET AG, in Nidau, CHE-350.908.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2023, Publ. 1005882928).
Firma neu:
LIQUET AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.03.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Adrian, von Signau, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quenet, Timo Raphaël, von Montfaucon, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Maximilian Leander, von Murgenthal, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005594976, Commercial Registry Office Aargau, (400)
avisec ag, in Remetschwil, CHE-115.267.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, S.0, Publ. 6933842).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldelli, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Adrian, von Signau, in Brittnau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR01-1004762278, Commercial Registry Office Berne, (36)
LIQUET AG, in Nidau, CHE-350.908.239, Hauptstrasse 37, 2560 Nidau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im IT-Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder E-Mail, Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 12.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mosimann, Adrian, von Signau, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quenet, Timo Raphaël, von Montfaucon, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Maximilian Leander, von Murgenthal, in Bühl b. Aarberg (Bühl), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.