Elisabeth Anna Katharina Moser
domiciled in Meilen, from Bern and Rüderswil Active mandates: Bürgerhaus Bern AG Connected persons: Flora Barbara Daniela Haussener, Gregor Carl Hanspeter Haussener, Markus Bacher You can stay up to date through "Elisabeth Anna Katharina Moser", please log in or register free of charge.You are now following "Elisabeth Anna Katharina Moser"
Credit rating You can stay up to date through "Elisabeth Anna Katharina Moser", please log in or register free of charge.You are now following "Elisabeth Anna Katharina Moser"
|
Places where people with the name Elisabeth Anna Katharina Moser live
Sectors in which people with the name Elisabeth Anna Katharina Moser work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Elisabeth Anna Katharina Moser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Elisabeth Anna Katharina Moser
Publication number: 3671151, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bürgerhaus Bern AG, in Bern, CHE-100.275.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, Publ. 6852560).
Statutenänderung:
12.06.2017.
Domizil neu:
c/o Haussener und Partner Notare, Monbijoustrasse 22, 3011 Bern. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Ulrich, von Ittigen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boegli, Bernhard, von Ittigen, in Spiegel b. Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bacher, Markus, von Bern, in Zollikofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Elisabeth Anna Katharina, von Bern und Rüderswil, in Meilen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haussener, Gregor, von Rüeggisberg, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CH-035.3.009.694-5)].
Publication number: 6810850, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bürgerhaus Bern AG, in Bern, CH-035.3.003.506-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S. 4, Publ. 5027584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Ferdinand C., von Bern, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Ulrich, von Ittigen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boegli, Bernhard, von Ittigen, in Spiegel bei Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittigen];
Moser, Elisabeth Anna Katharina, von Bern und Rüderswil, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haussener, Hanspeter, von Rüeggisberg, in Lugnorre (Haut-Vully), Geschäftsführer und Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].