Rudolf E. Modalek
domiciled in Warth, from Gommiswald and Winterthur Active mandates: Modalek Automobile, Modalek Treuhand AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Rudolf E. Modalek", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf E. Modalek"
Credit rating You can stay up to date through "Rudolf E. Modalek", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf E. Modalek"
|
Places where people with the name Rudolf E. Modalek live
Sectors in which people with the name Rudolf E. Modalek work
Car dealership
Fiduciary services
Car dealership
Fiduciary services
Private persons with the name Rudolf E. Modalek
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rudolf E. Modalek
Publication number: HR02-1004727527, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Fibudata AG, bisher in Hettlingen, CHE-101.943.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004692704).
Statutenänderung:
17.09.2019.
Firma neu:
Scherrer Partner Chur AG.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Pizokelweg 5, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Beratung- und Treuhandgesellschaft, sowie das Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Modalek, Rudolf, von Winterthur, in Warth-Weiningen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Jörg Jakob, von Fischingen, in Malans, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5306288, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fibudata AG, in Hettlingen, CH-020.3.000.965-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 29, Publ. 4915570).
Statutenänderung:
09.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 09.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Nadja, von Raperswilen, in Bettwiesen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Stephan, von Affeltrangen, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Winterthur];
Modalek, Rudolf, von Winterthur, in Warth-Weiningen, mit Einzelunterschrift [bisher:in Uesslingen].
Publication number: 2977600, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
support4you GmbH, in Warth-Weiningen, CH-440.4.014.287-6, Unterstützung von Privatpersonen und kleineren Firmen, insbesondere in den Bereichen PC-Support, Schulung und Internetauftritt. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2001, S. 1589).
Firma neu:
support4you GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.07.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Modalek, Rudolf, von Winterthur, in Warth (Warth-Weiningen), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Modalek-Bösch, Eva, von Winterthur, in Warth (Warth-Weiningen), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].