Martha Mengele-Brunner
domiciled in Arbon, from Hemberg Active mandates: DER KREIS Einkaufsgesellschaft für Küchenfachgeschäfte AG Connected persons: Peter Achermann, Ernst-Martin Schaible You can stay up to date through "Martha Mengele-Brunner", please log in or register free of charge.You are now following "Martha Mengele-Brunner"
Credit rating You can stay up to date through "Martha Mengele-Brunner", please log in or register free of charge.You are now following "Martha Mengele-Brunner"
|
Places where people with the name Martha Mengele-Brunner live
Sectors in which people with the name Martha Mengele-Brunner work
Trading in consumer goods
Trading in consumer goods
Private persons with the name Martha Mengele-Brunner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martha Mengele-Brunner
Publication number: 5819892, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
MB Küchen und Bäder Mengele AG, in Arbon, CH-440.3.001.674-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2004, S. 14, Publ. 2116852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mengele, Werner, von Hemberg, in Arbon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wagner, Andreas, von Mosnang, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengele, André, von Hemberg, in Roggwil TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mengele-Brunner, Martha, von Hemberg, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift];
Wagner-Mengele, Cornelia, von Mosnang und Hemberg, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2116852, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
MB Küchen und Bäder Mengele AG, in Arbon, Planung und Einbau von sowie Handel mit Küchen und Bädern. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 24.12.2003, S. 18, Publ. 2048276).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengele, Werner, von Hemberg, in Arbon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Mengele-Brunner, Martha, von Hemberg, in Arbon, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin];
Mengele, André, von Hemberg, in Roggwil TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Andreas, von Mosnang, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner-Mengele, Cornelia, von Mosnang und Hemberg, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
MB Küchen Mengele & Co. AG, in A r b o n , Handel mit Küchen, deren Planung und Einbau, Handel mit Möbeln, Holz,Türen und Fenstern sowie Baumaterialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.1994, S. 2597).
Statutenänderung:
8.08.2000.
Firma neu:
MB Küchen und Bäder Mengele AG.
Zweck neu:
Planung und Einbau von sowie Handel mit Küchen und Bädern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.Aktien neu: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 500.-].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen persönliche Empfangsbestätigung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengele-Brunner, Martha, von Hemberg, in Arbon, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Mengele, Werner, von Hemberg, in Arbon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].