Refet Memedi
domiciled in Gerlafingen, from Biberist Active mandates: SNB Baumanagement GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Refet Memedi", please log in or register free of charge.You are now following "Refet Memedi"
Credit rating You can stay up to date through "Refet Memedi", please log in or register free of charge.You are now following "Refet Memedi"
|
Places where people with the name Refet Memedi live
Sectors in which people with the name Refet Memedi work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Refet Memedi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Refet Memedi
Publication number: HR02-1005696421, Commercial Registry Office Berne, (36)
SNB Baumanagement GmbH, in Thörigen, CHE-116.298.811, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2021, Publ. 1005106438).
Statutenänderung:
01.03.2023.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Memedi, Husejn, von Biberist, in Gerlafingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Memedi, Refet, von Biberist, in Gerlafingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben durch die Statutenänderung keine Änderung erfahren.]
Publication number: HR02-1005106438, Commercial Registry Office Berne, (36)
SNB Baumanagement GmbH, in Herzogenbuchsee, CHE-116.298.811, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4119407).
Statutenänderung:
09.02.2021.
Sitz neu:
Thörigen.
Domizil neu:
Lindenstrasse 26, 3367 Thörigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Generalunternehmer- und Architekturdienstleistungen sowie den An- und Verkauf und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind, sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhäuser, Wolfgang, von Wattenwil, in Graben, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Memedi, Refet, von Biberist, in Gerlafingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005081924, Commercial Registry Office Berne, (36)
W. Niederhäuser AG, in Herzogenbuchsee, CHE-103.294.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, S.0, Publ. 6332200).
Domizil neu:
Bernstrasse 15, 3360 Herzogenbuchsee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhäuser, Wolfgang, von Wattenwil, in Graben, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Memedi, Refet, von Biberist, in Gerlafingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Memedi, Husejn, von Biberist, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.