Yury Melnichek
domiciled in Agios Tychonas, from Zürich Active mandates: Melnichek Consulting GmbH in Liquidation, MapsWithMe GmbH in Liquidation Connected persons: Christine Pellanda, Yauheniya Melnichek You can stay up to date through "Yury Melnichek", please log in or register free of charge.You are now following "Yury Melnichek"
Credit rating You can stay up to date through "Yury Melnichek", please log in or register free of charge.You are now following "Yury Melnichek"
|
Places where people with the name Yury Melnichek live
Sectors in which people with the name Yury Melnichek work
IT services
IT services
Private persons with the name Yury Melnichek
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Yury Melnichek
Publication number: HR02-1005990015, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
OneSoil AG, in Freienbach, CHE-174.766.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023, Publ. 1005896461).
Statutenänderung:
08.03.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 844'096.90 [bisher: CHF 134'179.30].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 844'096.90 [bisher: CHF 134'179.30].
Aktien neu:
8'440'969 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 249'582 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 1'092'211 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stammaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 08.03.2024 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Betrag von USD 5'305'000.00, wofür 7'099'176 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 249'582 Namenaktien (Vorzugsaktien A) zu CHF 0.10 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melnichek, Yury, von Zürich, in Agios Tychonas (CY), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bogdanov, Pavel, russischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazai, Viachaslau, belarussischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kulik, Andrei, belarussischer Staatsangehöriger, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Morten, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Weishaar, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Paradiso, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kazukiewicz, Olga, polnische Staatsangehörige, in Warschau (PL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005896461, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
OneSoil AG, in Freienbach, CHE-174.766.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005729141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dailida, Dmitry, von Zürich, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melnichek, Yury, von Zürich, in Agios Tychonas (CY), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Feusisberg].
Publication number: HR02-1005850836, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Melnichek Consulting GmbH, in Feusisberg, CHE-465.230.168, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005785633).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melnichek, Yury, von Zürich, in Limassol (CY), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Pellanda, Christine, von Glarus, in Altendorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.