Roger Meili
domiciled in Winterthur, from Winterthur and Weisslingen Active mandates: Chili Digital AG, ProfileGroup AG and more Connected persons: Stephanie Weiss, Ignaz Walgis, Patrick Walgis and more You can stay up to date through "Roger Meili", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Meili"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Meili", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Meili"
|
Places where people with the name Roger Meili live
Sectors in which people with the name Roger Meili work
IT services
Operation of investment companies
Other services: entertainment and recreation
Viticulture
IT services
Operation of investment companies
Other services: entertainment and recreation
Viticulture
Private persons with the name Roger Meili
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roger Meili
Publication number: HR02-1005475032, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MAKK AG, in Dachsen, CHE-198.408.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keel, Albert Josef, von Rebstein, in Elgg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Björnsen, Jens, von Seuzach, in Basadingen-Schlattingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kurth, Bettina Gabriele, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meili, Roger, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schock, Birgitta Desirée Emilie, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mendler, Peter, von Muolen, in Meierskappel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanter, Dr. Marco, von Luzern, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusser, Markus, von Russikon, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, René, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Dr. Andrea Maria, von Schaffhausen, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Jost, von Meggen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melliger, Emilio, von Rüti (ZH), in Rüti (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien];
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle;
Ammann, Claudio, von Quarten, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramis, Harry, von Hildisrieden, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005407672, Commercial Registry Office Zurich, (20)
INTERFER AG, in Thalwil, CHE-106.782.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005158966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Roger, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meili-Wetzel, Yvonne, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienast, Adrian Marco, von Zürich, in Dinhard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uhlmann, Dominik, von Dinhard, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005185699, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Profile Media AG, in Winterthur, CHE-113.780.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295217).
Statutenänderung:
30.04.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Chili Solutions GmbH, in Zürich (CHE-108.687.079), gemäss Fusionsvertrag vom 14.04.2021 und Bilanz per 01.01.2021. Aktiven von CHF 397'041.53 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 335'588.47 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft ist überschuldet. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Chili Digital AG.
Weitere Adressen:
Birmensdorferstrasse 470, 8055 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von IT-Lösungen, bestehend aus Hard- und Software sowie der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich On-/Offline-Kommunikation, insbesondere Software-Entwicklung, Webdesign, Content-Marketing, Corporate Communication in allen gängigen und zukünftigen Medien. Sie kann alle Geschäfte, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, tätigen, und Liegenschaften kaufen, belehnen, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und geschäftsführend vertreten, sich an solchen Unternehmen beteiligen und im In- und Ausland Tochtergesellschaften errichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walgis, Patrick, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Roger, von Winterthur, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Walgis, Ignaz, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Stephanie, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.