Patrick Markmiller
domiciled in Horw, from Ebikon Active mandates: SAH Zentralschweiz, Genossenschaft 'Wohnen im Alter in Kriens' and more Connected persons: Elisabeth Von Capeller, Marc Zimmermann, Silvan Glanzmann and more You can stay up to date through "Patrick Markmiller", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Markmiller"
Credit rating You can stay up to date through "Patrick Markmiller", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Markmiller"
|
Places where people with the name Patrick Markmiller live
Sectors in which people with the name Patrick Markmiller work
Other social services
Management of real estate portfolio properties
Trading in food products
Other social services
Management of real estate portfolio properties
Trading in food products
Private persons with the name Patrick Markmiller
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Patrick Markmiller
Publication number: HR02-1006103298, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SAH Zentralschweiz, in Luzern, CHE-112.389.076, Verein (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2024, Publ. 1006067393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dettling, Trix, von Trubschachen, in Buchrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Budmiger, Marcel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markmiller, Patrick, von Ebikon, in Horw, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Marc, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Capeller, Elisabeth, von Basel, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005913896, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft "Wohnen im Alter in Kriens", in Kriens, CHE-287.890.780, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger Andermatt, Marlise, von Baar und St. Ursen, in Aarburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markmiller, Patrick, von Ebikon, in Horw, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005122319, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Arag Immobilien-Treuhand AG, in Luzern, CHE-105.846.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029425).
Statutenänderung:
10.02.2021.
Firma neu:
arag Immobilien-Service AG.
Domizil neu:
Guggistrasse 7, 6005 Luzern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Unternehmens für Facility-Management-Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland kaufen, verwalten und verkaufen. Lizenzen und Franchisen vergeben, Finanzierungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, im In- und Ausland Vermögenswerte erwerben, verwalten, vermitteln und verwerten, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit einfachem Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markmiller, Patrick, von Ebikon, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Thomas, von Luzern, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winiger, Thomas, von Ermensee und Menznau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Andreas, von Emmen und Schlierbach, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blum, Benjamin, von Pfaffnau, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wider, Marcel Diego, von Düdingen, in Stansstad, mit Kollektivunterschrift zu zweien.