Cécile Mandefield-Stahlkopf
domiciled in Altnau, from Neckertal Active mandates: PhytoValley Switzerland, Stiftung Regena Akademie and more Connected persons: Pascal Kalbermatten, Andreas Suter, Blerim Krasniqi and more You can stay up to date through "Cécile Mandefield-Stahlkopf", please log in or register free of charge.You are now following "Cécile Mandefield-Stahlkopf"
Credit rating You can stay up to date through "Cécile Mandefield-Stahlkopf", please log in or register free of charge.You are now following "Cécile Mandefield-Stahlkopf"
|
Places where people with the name Cécile Mandefield-Stahlkopf live
Sectors in which people with the name Cécile Mandefield-Stahlkopf work
Religious, political or secular associations
Production of pharmaceutical substances
Religious, political or secular associations
Production of pharmaceutical substances
Private persons with the name Cécile Mandefield-Stahlkopf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Cécile Mandefield-Stahlkopf
Publication number: HR02-1005030508, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Regena AG, in Tägerwilen, CHE-107.270.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, S.0, Publ. 2705063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahlkopf, Monique, von Neckertal, in Landschlacht (Münsterlingen), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Rives-Stahlkopf, Martha Louise, von Neckertal, in Viry (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mandefield-Stahlkopf, Cécile, von Neckertal, in Altnau, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Geiger, Hermann, von Wigoltingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7129478, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Regena AG, in Tägerwilen, CH-100.3.009.069-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, S. 0, Publ. 6378708).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahlkopf, Monique, von Neckertal, in Landschlacht (Münsterlingen), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münsterlingen];
Mandefield-Stahlkopf, Cécile, von Neckertal, in Altnau, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rives-Stahlkopf, Martha Louise, von Neckertal, in Viry (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stahlkopf, Martha Louise].
Publication number: 5958154, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Regena AG, bisher in Ebikon, CH-100.3.009.069-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2010, S. 13, Publ. 5512932).
Gründungsstatuten:
14.01.1963.
Statutenänderung:
15.12.2010.
Sitz neu:
Tägerwilen.
Domizil neu:
Poststrasse 32-36, 8274 Tägerwilen.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von biologischen Heilmitteln, auch für Veterinärmedizin, biologisch-kosmetischen Artikeln und Pflege und Kurmittel für Hygiene und Diät, Versand und Handel von und mit Naturkost und Verlag und Versand von Büchern und Zeitschriften über Medizin, Gesundheitspflege und natürliche Ernährung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahlkopf, Monique, von Neckertal, in Münsterlingen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Trewitax Kreuzlingen AG (CH-440.3.015.488-9), in Kreuzlingen, Revisionsstelle (wie bisher);
Stöbe, Wolfgang B., deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Stöbe, Wolfgang];
Mandefield-Stahlkopf, Cécile, von Neckertal, in Altnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Amriswil];
Stahlkopf, Carl Alexander, von Neckertal, in Altnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zihlschlacht-Sitterdorf];
Stahlkopf, Martha Louise, von Neckertal, in Viry (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zihlschlacht-Sitterdorf].