Daniele Manco
domiciled in Zeiningen, from Italy Active mandates: worknet services ag, Metropole Search Partners (Switzerland) GmbH and more Connected persons: Christian Crostelli, Sara Anja Braga-Bisang, Henry Charles Dunbar Camilleri and more You can stay up to date through "Daniele Manco", please log in or register free of charge.You are now following "Daniele Manco"
Credit rating You can stay up to date through "Daniele Manco", please log in or register free of charge.You are now following "Daniele Manco"
|
Places where people with the name Daniele Manco live
Sectors in which people with the name Daniele Manco work
Temp agency services
Recruiting agency services
Temp agency services
Recruiting agency services
Private persons with the name Daniele Manco
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniele Manco
Publication number: 4463860, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
WorkNet AG, in Basel, CH-270.3.013.538-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2008, S. 7, Publ. 4331364).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Börlin, Marc, von Bubendorf, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manco, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4331364, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
WorkNet AG, in Basel, CH-270.3.013.538-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2005, S. 5, Publ. 2759588).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manco, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchenstein].
Publication number: 3554362, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Easypack GmbH, bisher in Münchenstein, CH-280.4.001.499-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.1998, S. 4979).
Statutenänderung:
18.08.2006.
Sitz neu:
Derendingen.
Domizil neu:
Emmenhofstrasse 4, 4552 Derendingen.
Zweck:
Handel mit Verpackungsmaterialien aller Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind, ferner Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manco, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Manco-Botrugno, Antonella, italienische Staatsangehörige, in Münchenstein, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuna, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.--.