Frank Malter
domiciled in Rotkreuz, from Germany Active mandates: PF.2 GmbH, hm-concept9 Inhaber Frank Malter Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Frank Malter", please log in or register free of charge.You are now following "Frank Malter"
Credit rating You can stay up to date through "Frank Malter", please log in or register free of charge.You are now following "Frank Malter"
|
Places where people with the name Frank Malter live
Sectors in which people with the name Frank Malter work
Trading in food products
Advertising services
Trading in food products
Advertising services
Private persons with the name Frank Malter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Frank Malter
Publication number: HR02-1005440768, Commercial Registry Office Zug, (170)
PF.2 GmbH, in Risch, CHE-212.980.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Pierre, von Buchs (AG), in Pretoria (ZA), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malter, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005128300, Commercial Registry Office Zug, (170)
E valley GmbH, in Risch, CHE-212.980.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074593).
Statutenänderung:
18.02.2021. 15.03.2021.
Firma neu:
PF.2 GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Vermarktung von organischen Teemischungen und Konsumgütern aus Südafrika und anderen Ländern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malter, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lienhard, Pierre, von Buchs (AG), in Pretoria (ZA), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4074593, Commercial Registry Office Zug, (170)
E valley GmbH, in Risch, CHE-212.980.318, Birkenstrasse 39, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2018.
Zweck:
Vertrieb und Vermarktung von elektronischen Werbeträgern, wie u.a. Video Cards, Vertrieb von kleinformatigen hochauflösenden TFT-Panel im HD und IPS Standard für Business-to-Business Anwendungen, Technikverarbeitung im Video-in-Print, Audio-in-Print und Video-Modulbereich, Vertrieb und Vermarktung von Werbedrucksachen mit Chromosulfat-Karton speziell für Video-Cards.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 07.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Malter, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.