Mark William Malley
domiciled in London, from Vereinigtes Königreich Active mandates: SURVAL MONTREUX SA, Spinoza Real Estate SA and more Connected persons: Patricia Jane Woodhouse, Pernille Mogensen Aeby, Pernille Mogensen Aeby and more You can stay up to date through "Mark William Malley", please log in or register free of charge.You are now following "Mark William Malley"
Credit rating You can stay up to date through "Mark William Malley", please log in or register free of charge.You are now following "Mark William Malley"
|
Places where people with the name Mark William Malley live
Sectors in which people with the name Mark William Malley work
Post-secondary education
Management of real estate portfolio properties
Services for school and other education
Operation of high schools
Post-secondary education
Management of real estate portfolio properties
Services for school and other education
Operation of high schools
Private persons with the name Mark William Malley
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mark William Malley
Publication number: 2586433, Commercial Registry Office Berne, (36)
ALPINE LODGE AG, in Saanen, CHE-102.997.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2015, Publ. 2283197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malley, Mark, britischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7185218, Commercial Registry Office Berne, (36)
ALPINE LODGE AG, in Saanen, CH-092.3.014.080-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2009, S. 3, Publ. 5423922).
Statutenänderung:
12.04.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb von Hotels, Restaurants etc. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen an nahestehende Gesellschaften, insbesondere Kredite an ihre direkten oder indirekten Aktionäre oder andere nahestehende Gesellschaften und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Pfandrechte, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewähren, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer nahestehenden Gesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz, Bruno, von Sigriswil, in Blankenburg (Zweisimmen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T & R Oberland AG, in Lenk, Revisionsstelle;
Hänsenberger, Ulrich, von St. Peterzell, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weilguni, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Rougemont, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allemann, Hans, von Boltigen, in Zweisimmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naja, Marwan, von Cologny, in Cologny, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Malley, Mark, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Macri, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Chailly-Montreux (Montreux), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sanderson, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Progressia Société Fiduciaire et de Gestion SA (CH-217.0.130.063-4), in Fribourg, Revisionsstelle.
Publication number: 6861318, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gstaad International School GmbH, in Saanen, CH-092.4.014.302-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2012, Publ. 6738820).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naja, Marwan, von Cologny, in Cologny, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Malley, Mark William, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.