Catherine Maitre
domiciled in Viuz-en-Sallaz, from Clos du Doubs Active mandates: MIROCHAM SA, OPTITOOL SA Connected persons: Romuald Vigna, Roger Chamosset, Sabine Rossignol and more You can stay up to date through "Catherine Maitre", please log in or register free of charge.You are now following "Catherine Maitre"
Credit rating You can stay up to date through "Catherine Maitre", please log in or register free of charge.You are now following "Catherine Maitre"
|
Places where people with the name Catherine Maitre live
Sectors in which people with the name Catherine Maitre work
Management of real estate portfolio properties
Locksmithery, smithy and workshops
Management of real estate portfolio properties
Locksmithery, smithy and workshops
Private persons with the name Catherine Maitre
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Catherine Maitre
Publication number: HR02-1005527561, Commercial Registry Office Valais, (626)
QUINCAILLERIE LA VALLEE Sàrl, à Evolène, CHE-109.514.116, société à responsabilité limitée (No. FOSC 38 du 24.02.2021, Publ. 1005109298).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maître, Pierre-André, de Evolène, à Les Haudères (Evolène), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.00;
Maître, Catherine, de Evolène, à Les Haudères (Evolène), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Maître, Jean Christophe, de Evolène, à Evolène, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00 et pour une part sociale de CHF 19'000.00.
Commercial Registry Office Valais
QUINCAILLERIE LA VALLEE Sàrl, à Evolène, 1984 Les Haudères, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
29.12.2001.
But:
achat, vente et réparation de tous matériaux de construction, de chantier, outillages, machines, matériel agricole dans le sens le plus large et relevant particulièrement des commerces de la quincaillerie.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Faits qualifiés:
apport en nature et reprise de biens : de Pierre-André Maître (FOSC du 13.05.1993, page 2432), les actifs et passifs de sa raison individuelle, selon bilan au 31.12.2000, soit un actif net de CHF 193'971,30.-- accepté pour ce prix;
dont CHF 20'000.-- sont imputés sur le capital social, le solde constituant une créance envers la société.
Organe de publication:
bulletin Officiel du Canton du Valais et, quand la loi l'exige, la FOSC.
Personnes inscrites:
Maître, Pierre-André, de Evolène, à Les Haudères (Evolène), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Maître, Catherine, de Evolène, à Les Haudères (Evolène), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Fidugrim Joseph Bützberger, à Grimisuat, organe de révision. Capital social entièrement libéré.