Urs Beat Lustenberger
domiciled in Wichtrach, from Wolhusen and Luzern Active mandates: GEBNET AG, Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG and more Connected persons: Jonas Walther, Dunja Courtat, Matthias Fink and more You can stay up to date through "Urs Beat Lustenberger", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Beat Lustenberger"
Credit rating You can stay up to date through "Urs Beat Lustenberger", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Beat Lustenberger"
|
Places where people with the name Urs Beat Lustenberger live
Sectors in which people with the name Urs Beat Lustenberger work
Electrical power production and utilities
Services regarding management consulting
Electrical power production and utilities
Services regarding management consulting
Private persons with the name Urs Beat Lustenberger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Urs Beat Lustenberger
Publication number: HR02-1006085689, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
GEBNET AG, in Buchegg, CHE-114.961.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2024, Publ. 1006074287).
Statutenänderung:
28.05.2024.
Mitteilungen neu:
Die von der Gesellschaft ausgehenden Mitteilungen erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die Aktionäre. [gestrichen: Die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frenzer, Guido, von Grenchen, in Tscheppach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Urs, von Luzern, in Wichtrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Jonas, von Goms, in Buchegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006073088, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Abonax AG, in St. Gallen, CHE-113.221.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005567091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Urs, von Luzern, in Wichtrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simioni, Martin, von Winterthur, in Egnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Silas, deutscher Staatsangehöriger, in Hüttikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Heinrich, von Nesslau, in Münchwilen TG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Nesslau-Krummenau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vedovelli, Katharina, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Anpassung Bürgerort aufgrund Gemeindefusion.]
Publication number: HR02-1005964257, Commercial Registry Office Berne, (36)
Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG, in Riggisberg, CHE-414.229.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2021, Publ. 1005298942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, René, von Trubschachen, in Riggisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Urs Beat, von Luzern, in Wichtrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.