Yanjun Liu
domiciled in Shanghai, from Chin and Volksrepubliks Active mandates: Yun Nan Tea House GmbH Connected persons: Marcel Isaak, Minghua Yang You can stay up to date through "Yanjun Liu", please log in or register free of charge.You are now following "Yanjun Liu"
Credit rating You can stay up to date through "Yanjun Liu", please log in or register free of charge.You are now following "Yanjun Liu"
|
Places where people with the name Yanjun Liu live
Sectors in which people with the name Yanjun Liu work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Yanjun Liu
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Yanjun Liu
Publication number: HR02-1004922370, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SPH Chromo AG, in Zürich, CHE-113.934.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liu, Yanjun, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge von Heeren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liu, Dawei, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge von Heeren.
Publication number: 4440577, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Takeda Chromo Beteiligungs AG, in Opfikon, CHE-113.934.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2737269).
Statutenänderung:
21.08.2018.
Firma neu:
SPH Chromo AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SPH Chromo SA) (SPH Chromo Ltd).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Mandaris AG, Beethovenstrasse 49, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Andre Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liu, Yanjun, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge von Heeren;
Lee, Hon Ming, britischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge Heeren;
Schnell, Barbara Rosa, von Röschenz, in Röschenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Heeren, Alexandre Claude Egge, von Frauenfeld, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3420979, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Yun Nan Tea House GmbH(Yun Nan Tea House Sàrl) (Yun Nan Tea House Sagl) (Yun Nan Tea House Ltd liab. Co), in Luzern, CHE-270.163.619, Löwenstrasse 3, 6004 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.03.2017.
Zweck:
Betrieb eines Imbiss sowie Herstellung von sowie Handel mit und Import von Lebensmitteln und Getränken;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Immaterialgüterrechen und Lizenzen aller Art.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründerinnen vom 17.03.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Liu, Yanjun, chinesische Staatsangehörige, in Emmen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Yang, Minghua, von Emmen, in Emmen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Isaak, Marcel, von Emmen, in Emmen, mit Einzelunterschrift.