Denis Linder
domiciled in Courtelary, from Linden Active mandates: Delvila Sàrl Connected persons: Stéphanie Linder You can stay up to date through "Denis Linder", please log in or register free of charge.You are now following "Denis Linder"
Credit rating You can stay up to date through "Denis Linder", please log in or register free of charge.You are now following "Denis Linder"
|
Places where people with the name Denis Linder live
Sectors in which people with the name Denis Linder work
Construction of buildings
Construction of buildings
Private persons with the name Denis Linder
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Denis Linder
Publication number: 4803472, Commercial Registry Office Berne, (36)
Delvila Sàrl, à Courtelary, CH-073.4.011.700-4, société à responsabilité limitée (No. FOSC 231 du 27.11.2000, p. 8055).
Modification des statuts:
17.03.2008.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit. Selon déclaration de l'organe de gestion du 17.03.2008, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Linder, Céline, de Linden, à Courtelary, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 39'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Linder, Denis, de Linden, à Courtelary, gérant, avec signature individuelle [précédemment: associé et gérant avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 1'000.00];
Linder, Stéphanie, de Linden, à Courtelary, associée, sans droit de signature, pour 40 parts sociales de CHF 1'000.00.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Delvila Sàrl, à C o u r t e l a r y , construction et rénovation de bâtiments etc., société à responsabilité limitée (FOSC du 04.05.1998, no 84, p. 2992).
Modification des statuts:
28.08.2000.
Personne et signature radiée:
Vilarino, Manuel, ressortissant espagnol, à Sonceboz-Sombeval, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.
Inscription ou modification de personnes:
Linder, Céline, de Linden, à Courtelary, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 39'000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 20'000];
Linder, Denis, de Linden, à Courtelary, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.