Christos Linakis
domiciled in Benken, from Greece Active mandates: Obersee Elektro Plus GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christos Linakis", please log in or register free of charge.You are now following "Christos Linakis"
Credit rating You can stay up to date through "Christos Linakis", please log in or register free of charge.You are now following "Christos Linakis"
|
Places where people with the name Christos Linakis live
Sectors in which people with the name Christos Linakis work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Christos Linakis
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christos Linakis
Publication number: 2176217, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Obersee Elektro Plus GmbH, in Freienbach, CHE-244.354.444, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, Publ. 2065501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miranda, Patrick, griechischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linakis, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Benken SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 1605795, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Obersee Elektro Plus GmbH, in Freienbach, CHE-244.354.444, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6855018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linakis, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, mit Einzelunterschrift;
Ruoss, Kurt, von Schübelbach, in Benken SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miranda, Patrick, griechischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Miranda, Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6306652, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Obersee Elektro Plus GmbH, in Schübelbach, CH-130.4.017.225-0, Glarnerstrasse 73, 8854 Siebnen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.08.2011.
Zweck:
Planung und Ausführung von Elektroinstallationen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art;
kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, verwalten und verwerten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 18.8.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ruoss, Kurt, von Schübelbach, in Siebnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Linakis, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, mit Einzelunterschrift.