Rolf Leuzinger
domiciled in Oetwil am See, from Glarus Süd Active mandates: Zylinder Zentrale GmbH Connected persons: Angelika Espach You can stay up to date through "Rolf Leuzinger", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Leuzinger"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Leuzinger", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Leuzinger"
|
|
Rolf Leuzinger
domiciled in Uznach, from Glarus Nord Active mandates: Verein Chance for Children Connected persons: Daniela Rüdisüli Sodjah, Martin Bruno Jud-Wittneben You can stay up to date through "Rolf Leuzinger", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Leuzinger"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Leuzinger", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Leuzinger"
|
|
Rolf Leuzinger
domiciled in Schaffhausen, from Glarus Active mandates: Stiftung zur Förderung des Gipsbergwerkes und Gipsmuseums Schleitheim Connected persons: Karin Riederer-Benker, Uli Stamm-Scherrer, Urs Fischer and more You can stay up to date through "Rolf Leuzinger", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Leuzinger"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Leuzinger", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Leuzinger"
|
Places where people with the name Rolf Leuzinger live
Sectors in which people with the name Rolf Leuzinger work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Religious, political or secular associations
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Rolf Leuzinger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rolf Leuzinger
Publication number: HR02-1005443371, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Chance for Children, in Gommiswald, CHE-309.565.876, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuzinger, Rolf, von Glarus Nord, in Uznach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004907257, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Stiftung zur Förderung des Gipsbergwerkes und Gipsmuseums Schleitheim, in Schleitheim, CHE-110.393.523, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, S.0, Publ. 6264196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Christoph, von Holderbank SO, in Schleitheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Dreher, Peter M., von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Markus, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seiterle, Gérard, von Schaffhausen, in Ermatingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riederer, Karin, von Pfäfers, in Schleitheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiendorfer, Andreas, von St. Gallen, in Thayngen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stössel, Iwan, von Bäretswil, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuzinger, Rolf, von Glarus, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004576132, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verein Chance for Children, in Gommiswald, CHE-102.371.695, Verein (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, S.0, Publ. 6536082).
Statutenänderung:
16.02.2019.
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vertrag vom 18.02.2019 Aktiven von CHF 900'000.00 auf die neu gegründete Stiftung Chance for Children, in Gommiswald (CHE-309.565.876).
Gegenleistung:
Keine.
Zweck neu:
Zweck des Vereins ist die direkte materielle und ideelle Unterstützung der Stiftung Chance for Children. Der Verein verfolgt keinen kommerziellen Zweck und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel neu:
Jahresbeiträge der Vereinsmitglieder, Zuwendungen privater und juristischer Personen sowie allfällige Zuwendungen öffentlicher Körperschaften und gemeinnütziger Institutionen;
Erlös aus Aktionen und Veranstaltungen. [bisher: Mittel: Spenden, Sammlungen, Schenkungen;
Mitgliederbeiträge;
Erlös aus dem Verkauf von Handwerkerzeugnis, das unter Mithilfe der Strassenkinder hergestellt wurde].
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisüli, Roger, von Amden, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Martin Bruno, von Benken (SG), in Eschenbach SG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuzinger, Rolf, von Glarus Nord, in Uznach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.