Josef Lenzlinger
domiciled in Schwyz, from Fischingen Active mandates: Frühberatungs- und Therapiestelle für Kinder, Retraco AG and more Connected persons: Liselotte Bricker-Grepper, Edith Mettler-Geisseler, Andrea Wasmer and more You can stay up to date through "Josef Lenzlinger", please log in or register free of charge.You are now following "Josef Lenzlinger"
Credit rating You can stay up to date through "Josef Lenzlinger", please log in or register free of charge.You are now following "Josef Lenzlinger"
|
Places where people with the name Josef Lenzlinger live
Sectors in which people with the name Josef Lenzlinger work
Religious, political or secular associations
Fiduciary services
Operation of an pension fund
Religious, political or secular associations
Fiduciary services
Operation of an pension fund
Private persons with the name Josef Lenzlinger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Josef Lenzlinger
Publication number: HR01-1005553161, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Frühberatungs- und Therapiestelle für Kinder, in Ingenbohl, CHE-107.409.655, Bahnhofstrasse 53, 6440 Brunnen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
01.01.1980. 30.10.1985. 26.04.1995. 07.06.2005. 23.06.2015. 08.06.2021.
Zweck:
Der Verein bezweckt den Betrieb von mindestens einer Frühberatungs- und Therapiestelle für Kinder, die im inneren Teil des Kantons Schwyz (Bezirke Schwyz, Küssnacht, Gersau) wohnhaft sind. Die Frühberatungs- und Therapiestelle für Kinder gewährleistet die frühzeitige Erfassung, ganzheitliche Behandlung und Förderung von Säuglingen, Klein- und Schulkindern, die besonderer Unterstützung bedürfen. Namentlich bei Beeinträchtigungen, Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsauffälligkeiten, motorischen und physischen Einschränkungen. Es werden sowohl pädagogische-therapeutische als auch medizinisch-therapeutische Dienstleistungen angeboten (Heilpädagogische Früherziehung, Ergotherapie, Kinderphysiotherapie). Förderung und Therapien erfolgen in enger Zusammenarbeit mit den Eltern, Ärzten/Ärztinnen und weiteren Fachpersonen. Auch mit kantonalen Fachstellen, Behörden, Krankenkassen und der Invalidenversicherung werden regelmässige Kontakte gepflegt.
Mittel:
Gesetzliche IV-Beiträge, Leistungen der Krankenkassen, Beiträge der öffentlichen Hand und weitere Beiträge.
Eingetragene Personen:
Lenzlinger, Josef, von Fischingen, in Schwyz, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lalli-Beeler, Rosmarie, von Sisikon, in Ingenbohl, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler, Matthias, von Galgenen, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kracht, Dr. Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Triner-Kern, Hanna, von Rehetobel, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wasmer, Andrea, von Auw, in Küssnacht (SZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mettler-Geisseler, Edith, von Rain, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirtschafts-Treuhand Auctor Schwyz AG (CHE-105.739.018), in Schwyz, Revisionsstelle;
Bricker-Grepper, Liselotte, von Flüelen, in Flüelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6645006, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, in Schwyz, CH-130.0.000.585-9, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2012, S. 0, Publ. 6614160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Peter, von Unteriberg, in Rickenbach SZ, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter-Bucher, Frieda, von Zug, in Schwyz, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000'000.00 [bisher: mit einer Komanditsumme von CHF 500'000.00];
Auf der Maur, Albert, von Ingenbohl, in Ingenbohl, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Brunnen, Kommanditär mit Einzelunterschrift, mit einer Komanditsumme von CHF 20'000.00];
Zünd, Bruno, von Altstätten, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Lenzlinger, Josef, von Fischingen, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Gwerder, Lothar, von Muotathal, in Ingenbohl, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Dubacher, Aldo, von Wassen, in Steinen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Regge, Ina, deutsche Staatsangehörige, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rickenbach SZ, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Z'graggen, Anton, von Erstfeld, in Altdorf UR, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Schumacher, Matthias, von Baltschieder, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Aschwanden, Bernhard, von Seelisberg, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Nideröst, Marc, von Illgau, in Lauerz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Arnet, Marc, von Gettnau, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rickenbach bei Schwyz, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Valis, Norbert, von Luzern, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Littau, in Seewen, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Bruhin, Fabian, von Wangen SZ, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Birchler, Lydia, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Niederer, Marianne, von Zürich, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Schmidig, Philipp, von Muotathal, in Steinen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Mattig-Suter, Ursula, von Betten, in Schwyz, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 2'500'000.00.
Publication number: 6488156, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
SWA Swiss Auditors AG, bisher in Hünenberg, CH-053.3.017.108-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 24, Publ. 5801150).
Gründungsstatuten:
22.10.2004.
Statutenänderung:
21.12.2011.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Marcel, von Luzern, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnet, Marc, von Gettnau, in Rickenbach SZ (Schwyz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bruhin, Fabian, von Wangen SZ, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dubacher, Aldo, von Wassen, in Steinen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grab, Hermann, von Rothenthurm, in Sattel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gwerder, Lothar, von Muotathal, in Küssnacht SZ, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lenzlinger, Josef, von Fischingen, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Valis, Norbert, von Littau, in Seewen SZ (Schwyz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zünd, Bruno, von Altstätten, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattig, Franz, von Betten, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Della Santa, Giorgio, von Lugano, in Ponte Capriasca, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mattig, Dr. Andreas, von Betten, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Roland, von Gersau, in Rain, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.