Boris Leisi
domiciled in Lohn-Ammannsegg, from Attiswil Active mandates: VXCO Eventtechnik GmbH Connected persons: Markus Ziegler You can stay up to date through "Boris Leisi", please log in or register free of charge.You are now following "Boris Leisi"
Credit rating You can stay up to date through "Boris Leisi", please log in or register free of charge.You are now following "Boris Leisi"
|
Places where people with the name Boris Leisi live
Sectors in which people with the name Boris Leisi work
Rental of machinery and movable equipment
Rental of machinery and movable equipment
Private persons with the name Boris Leisi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Boris Leisi
Publication number: HR02-1005272314, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
VXCO Eventtechnik GmbH, in Deitingen, CHE-103.532.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S.14, Publ. 5747426).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisi, Boris, von Attiswil, in Lohn-Ammannsegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: in Biberist];
Ziegler, Markus, von Unterramsern, in Messen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5747426, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
VXCO Eventtechnik GmbH, in Deitingen, CH-251.4.000.065-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2009, S. 14, Publ. 5300278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leisi, Fritz, von Attiswil, in Kyburg-Buchegg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisi, Boris, von Attiswil, in Biberist, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Ziegler, Markus, von Unterramsern, in Messen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--.
Publication number: 4293116, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
VXCO Licht- und Showtechnik GmbH, bisher in Kriegstetten, CH-251.4.000.065-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2006, S. 18, Publ. 3698462).
Statutenänderung:
10.01.2008.
Firma neu:
VXCO Eventtechnik GmbH.
Sitz neu:
Deitingen.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 6, 4543 Deitingen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisi, Boris, von Attiswil, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.-- [bisher: in Solothurn].