André-Roger Kühne
domiciled in Bern, from Eriswil Active mandates: Anlagestiftung fenaco LANDI, Patronale Vorsorgestiftung der fenaco and more Connected persons: Marta Pruneddu, Roman Staub, Hans-Jürg Schürch and more You can stay up to date through "André-Roger Kühne", please log in or register free of charge.You are now following "André-Roger Kühne"
Credit rating You can stay up to date through "André-Roger Kühne", please log in or register free of charge.You are now following "André-Roger Kühne"
|
Places where people with the name André-Roger Kühne live
Sectors in which people with the name André-Roger Kühne work
Operation of fiduciary/trustee services and fund institutions
Operation of an pension fund
Operation of fiduciary/trustee services and fund institutions
Operation of an pension fund
Private persons with the name André-Roger Kühne
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: André-Roger Kühne
Publication number: HR02-1004806250, Commercial Registry Office Berne, (36)
Anlagestiftung fenaco LANDI, in Bern, CHE-112.753.443, Stiftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753383).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Thomas, von Plaffeien, in Oberschrot (Plaffeien), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberschrot, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kühne, André-Roger, von Eriswil, in Wabern (Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Rudolf, von Köniz, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stöckli, Heinrich Alois, von Luthern, in St. Urban (Pfaffnau), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wintsch, Alfred, von Illnau-Effretikon, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurlinden, Daniel, von Wiedlisbach, in Oberbipp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Anthenien, Marco, von Obergoms, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004607226, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse VOLG, in Winterthur, CHE-109.707.980, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, S.0, Publ. 3263357).
Name neu:
Pensionskasse VOLG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 21.01.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Thomas, von Plaffeien, in Plaffeien, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Briner, Paul, von Fehraltorf, in Pfäffikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kühne, André-Roger, von Eriswil, in Köniz, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wintsch, Alfred, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004557372, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pensionskasse fenaco, in Bern, CHE-109.793.229, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rime, Myriam, von Val-de-Charmey, in Charmey (Gruyère) (Val-de-Charmey), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Sara, von Welschenrohr, in Vauderens (Ursy), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kühne, André-Roger, von Eriswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wabern (Köniz)].