Theodorus Kruijsen
domiciled in Oberuzwil, from Balgach Active mandates: Allcontrol AG Connected persons: Veronika Kruijsen-Ritz You can stay up to date through "Theodorus Kruijsen", please log in or register free of charge.You are now following "Theodorus Kruijsen"
Credit rating You can stay up to date through "Theodorus Kruijsen", please log in or register free of charge.You are now following "Theodorus Kruijsen"
|
Places where people with the name Theodorus Kruijsen live
Sectors in which people with the name Theodorus Kruijsen work
Manufacturing of telecommunications equipment and consumer electronics
Manufacturing of telecommunications equipment and consumer electronics
Private persons with the name Theodorus Kruijsen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Theodorus Kruijsen
Publication number: 1756205, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Allcontrol AG, in Oberbüren, CHE-101.559.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2001, S. 96).
Statutenänderung:
02.10.2014.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Elektronik-Hardware und Software sowie allen dieses Sortiment ergänzenden Produkte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.10.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kobelt Treuhand St. Gallen AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kruijsen, Theodorus, von Balgach, in Oberuzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: niederländischer Staatsangehöriger];
Kruijsen-Ritz, Veronika, genannt Vroni, von Balgach, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Kruijsen-Ritz, Vroni];
Kruijsen, Mark, von Balgach, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Oberuzwil].
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Allcontrol AG, bisher in H e r i s a u , Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Elektronik-Hardware und Software und allen dieses Sortiment ergänzenden Produkte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 13.06.1997, S. 4095).
Gründungsstatuten:
20.12.1990.
Statutenänderung:
20.12.2000.
Sitz neu:
O b e r b ü r e n .
Domizil neu:
Bürerfeld 2, 9245 Oberbüren.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Elektronik-Hardware und Software und allen dieses Sortiment ergänzenden Produkte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.- .
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zellweger, Jakob, von Trogen, in Herisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobelt Treuhand St. Gallen AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher];
Kruijsen, Theodorus, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberuzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Kruijsen-Ritz, Vroni, von Balgach, in Oberuzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kruijsen, Mark, von Balgach, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kruijsen, Pieter, von Balgach, in Oberbüren, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.