Daniel Kreis
domiciled in Pullach, from Germany Active mandates: WebID Switzerland AG Connected persons: Marco Chinni, Frank Stefan Jorga You can stay up to date through "Daniel Kreis", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Kreis"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Kreis", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Kreis"
|
Places where people with the name Daniel Kreis live
Sectors in which people with the name Daniel Kreis work
IT services
IT services
Private persons with the name Daniel Kreis
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Kreis
Publication number: HR02-1004922653, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
WebID Switzerland AG, in Wollerau, CHE-206.862.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896675).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreis, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3247819, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
KONNEX GmbH, in Allschwil, CHE-105.380.785, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2657749).
Statutenänderung:
15.12.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KONNEX GmbH, in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeiffer, Andreas, von Beggingen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 8'780.00 und mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00];
Kreis, Daniel Dominik, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'400.00 und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Kreis, Gabriel Luzius, von Lachen und Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'820.00 und mit einem Stammanteil von CHF 48'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 48'000.00].
Publication number: 4856586, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Holzwerkstoffe Dünner AG, in Schaffhausen, CH-290.3.015.563-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2008, S. 13, Publ. 4664898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreis, Daniel, von Ermatingen, in Neuhausen am Rheinfall, mit Prokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Jörg, von Oftringen, in Neukirch-Egnach, mit Unterschrift zu zweien;
Fazzone, Annamaria, von Elgg, in Elgg, mit Prokura zu zweien.