Niklas Kolster
domiciled in Jona, from Finland Active mandates: Windsor Group AG Connected persons: Octavian-Razvan Corlade, Matthias Kraaz You can stay up to date through "Niklas Kolster", please log in or register free of charge.You are now following "Niklas Kolster"
Credit rating You can stay up to date through "Niklas Kolster", please log in or register free of charge.You are now following "Niklas Kolster"
|
Places where people with the name Niklas Kolster live
Sectors in which people with the name Niklas Kolster work
IT services
IT services
Private persons with the name Niklas Kolster
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Niklas Kolster
Publication number: HR02-1005806293, Commercial Registry Office Zug, (170)
Windsor Group AG, in Baar, CHE-258.781.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677797).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraaz, Matthias, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kolster, Niklas, finnischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005587191, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Windsor Group GmbH, in Zürich, CHE-258.781.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347271).
Statutenänderung:
15.09.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.09.2022 und Bilanz per 30.06.2022 mit Aktiven von CHF 540'872.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 191'322.47 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Windsor Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Windsor Group SA) (Windsor Group Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Marken und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern sowie andere Geschäfte tätigen, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an Unternehmungen der gleichen Art beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 15.09.2022 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
[Die Mitteilungsbestimmung ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osaühing Windsor Group (11096368), in Tallinn (EE), Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolster, Niklas, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Kraaz, Matthias, von Rapperswil-Jona, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Corlade, Octavian-Razvan, rumänischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005347271, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Windsor Group GmbH, in Zürich, CHE-258.781.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308070).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolster, Niklas, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Corlade, Octavian-Razvan, rumänischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraaz, Matthias, von Rapperswil-Jona, in Singapur (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.