Sandro Klopfstein
domiciled in Bern, from Laupen Active mandates: Decoy Films GmbH in Liquidation Connected persons: Johannes Gaudenz Hartmann, Christoph Hermann Pieren, Urs Klopfstein and more You can stay up to date through "Sandro Klopfstein", please log in or register free of charge.You are now following "Sandro Klopfstein"
Credit rating You can stay up to date through "Sandro Klopfstein", please log in or register free of charge.You are now following "Sandro Klopfstein"
|
Places where people with the name Sandro Klopfstein live
Sectors in which people with the name Sandro Klopfstein work
Production, rental and distribution of films and TV shows
Production, rental and distribution of films and TV shows
Private persons with the name Sandro Klopfstein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sandro Klopfstein
Publication number: HR02-1005979653, Commercial Registry Office Berne, (36)
Decoy Films GmbH, in Bern, CHE-115.248.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458461).
Firma neu:
Decoy Films GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Decoy Films Sàrl en liquidation) (Decoy Films Sagl in liquidazione) (Decoy Films Ltd. liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.03.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Johannes Gaudenz, von Riehen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klopfstein, Sandro, von Laupen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3458461, Commercial Registry Office Berne, (36)
Decoy Collective GmbH, in Bern, CHE-115.248.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, Publ. 5377428).
Statutenänderung:
20.03.2017.
Firma neu:
Decoy Films GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Decoy Films Sàrl) (Decoy Films Sagl) (Decoy Films Ltd liab. Co).
Zweck neu:
Produktion und Vertrieb von audiovisuellen Medien, insbesondere Filmen, sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Printmedien, Grafik und Neue Medien. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Simon Jürg, von Illnau-Effretikon, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klopfstein, Sandro, von Laupen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hartmann, Johannes Gaudenz, von Riehen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 5377428, Commercial Registry Office Berne, (36)
Decoy Collective GmbH (Decoy Collective Sàrl) (Decoy Collective Sagl) (Decoy Collective Ltd liab. Co), in Bern, CH-036.4.046.213-0, Federweg 22, 3008 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2009.
Zweck:
Produktion von audiovisuellen Medien sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Printmedien und Neue Medien. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 35'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 19.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hartmann, Johannes Gaudenz, von Riehen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Klopfstein, Sandro, von Laupen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kuhn, Simon Jürg, von Illnau-Effretikon, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hartmann, Catherine Veronika, von Riehen, in Langnau im Emmental, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pieren, Christoph Hermann, von Adelboden, in Langnau im Emmental, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Klopfstein, Urs, von Laupen, in Wohlen bei Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Klopfstein, Regula Heidi, von Laupen, in Wohlen bei Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.