Beatrice Kessler
domiciled in Walting, from Walenstadt Active mandates: StartupSpider AG Connected persons: Jörg Kessler, Andreas Fischer You can stay up to date through "Beatrice Kessler", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrice Kessler"
Credit rating You can stay up to date through "Beatrice Kessler", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrice Kessler"
|
|
Beatrice Kessler
domiciled in Motto (Blenio), from Gebenstorf Active mandates: Mira di Kessler Beatrice Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Beatrice Kessler", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrice Kessler"
Credit rating You can stay up to date through "Beatrice Kessler", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrice Kessler"
|
|
Beatrice Kessler
domiciled in Zizers, from Grüsch Active mandates: Bea Kessler Ernährungs-Psychologie Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Beatrice Kessler", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrice Kessler"
Credit rating You can stay up to date through "Beatrice Kessler", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrice Kessler"
|
Places where people with the name Beatrice Kessler live
Sectors in which people with the name Beatrice Kessler work
Services regarding management consulting
Trading with various goods
Operation of general healthcare facilities
Services regarding management consulting
Trading with various goods
Operation of general healthcare facilities
Private persons with the name Beatrice Kessler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Beatrice Kessler
Publication number: HR01-1006070307, Commercial Registry Office Graubünden
Bea Kessler Ernährungs-Psychologie, in Zizers, CHE-348.768.058, Quaderstrasse 15, 7205 Zizers, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Ganzheitliche Beratungen im Bereich Ernährung, Essstörungen, Allergien, ect. Es werden körperzentrierte Ansätze gewählt, um nachhaltige Verhaltensänderungen zu erarbeiten und die Ernährung zu optimieren.
Eingetragene Personen:
Kessler, Beatrice, genannt Bea, von Grüsch, in Zizers, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006031050, Commercial Registry Office Zurich, (20)
StartupSpider AG, in Zürich, CHE-324.212.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261298).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer Doldinger, Urs, von Zürich, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Beatrice, von Walenstadt, in Walting (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jonen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Andreas, von Bellinzona, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Ingoldstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wellnitz, Jörg].
Publication number: HR02-1004859105, Commercial Registry Office Aargau, (400)
StartupSpider GmbH, in Jonen, CHE-324.212.758, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747397).
Statutenänderung:
13.03.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 122'850.67 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'850.67 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'200'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Firma neu:
StartupSpider AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(StartupSpider Ltd.).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
1'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Beatrice, von Walenstadt, in Jonen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Andreas, von Bellinzona, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].