Marco Helmut Kechele
domiciled in Wil, from Germany Active mandates: Cicor Technologies Ltd., Cicor Management AG Connected persons: Denise Koopmans, Peter Neumann, Konstantin Ryzhkov and more You can stay up to date through "Marco Helmut Kechele", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Helmut Kechele"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Helmut Kechele", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Helmut Kechele"
|
Places where people with the name Marco Helmut Kechele live
Sectors in which people with the name Marco Helmut Kechele work
Operation of investment companies
Business management and administration
Operation of investment companies
Business management and administration
Private persons with the name Marco Helmut Kechele
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marco Helmut Kechele
Publication number: HR02-1005955097, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 10'783 vom 02.10.2023 Cicor Management AG, in Wil (SG), CHE-112.608.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005853482).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kechele, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Keuchele, Marco].
Publication number: HR02-1005596491, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Beyond Gravity Schweiz AG, in Emmen, CHE-105.983.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Felix, von Aadorf, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kechele, Marco Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quabba, Angelo Roberto, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Arena, Sebastiano, genannt Sebastian, von Regensdorf, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Artner, Achim, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfers, Claus Holger, genannt Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4102559, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
RUAG Schweiz AG, in Emmen, CHE-105.983.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3940569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hägi, Thomas, von Zürich, in Ottenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Dominik Swen, von Eriz, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höjer, Torvald Henrik Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Kechele, Marco Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomi, Marco, von Landiswil, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Balz Markus, von Beinwil (Freiamt), in Inwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.