Patrick Kathriner
domiciled in Luzern, from Sarnen Active mandates: Vonplon Strassenbau AG Connected persons: Raymond Vonplon, Rudolf Vonplon, Diego Vonplon You can stay up to date through "Patrick Kathriner", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Kathriner"
Credit rating You can stay up to date through "Patrick Kathriner", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Kathriner"
|
Places where people with the name Patrick Kathriner live
Sectors in which people with the name Patrick Kathriner work
Road, railway and tunnel construction
Road, railway and tunnel construction
Private persons with the name Patrick Kathriner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Patrick Kathriner
Publication number: 3142697, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Naginata Generalunternehmungs AG, in Engelberg, CHE-101.471.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2015, Publ. 1924893).
Statutenänderung:
27.10.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie die Ausführung von Generalunternehmermandaten sowie die Beteiligung an Konsortien und anderen Unternehmungen im In- und Ausland.
Ferner bezweckt sie:
- den Kauf, Verkauf, die Vermittlung sowie Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften im In- und Ausland auf eigene und fremde Rechnung;
- die Ausführung von Architekturaufträgen auf eigene und fremde Rechnung im In- und Ausland;
- die Übernahme von Beratungen, Expertisen und Schatzungen im Bau- und Immobiliensektor;
- die Übernahme von Vermögensverwaltungsmandaten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann Lizenzen, Patente, Erfindungen, Verfahren, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Beteiligungen erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann weiter Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
80 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]200 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kathriner, Nicole, von Sarnen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kathriner, Patrick, von Sarnen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathriner, Ernst, von Sarnen, in Engelberg, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2978519, Commercial Registry Office Zug, (170)
Vonplon Strassenbau AG, in Baar, CHE-110.639.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805669).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathriner, Patrick, von Sarnen, in Luzern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vonplon, Raymond, von Vilters-Wangs, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5762668, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Naginata Generalunternehmungs AG, in Engelberg, CH-140.3.000.897-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, S. 15, Publ. 4770596).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathriner, Ernst, von Sarnen, in Engelberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens, einziges Mitglied];
Kathriner, Patrick, von Sarnen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.