Piradhip Kailayanathan
domiciled in Rubigen, from Thun Active mandates: Nathan Invest GmbH, Nathan Immobilien AG and more Connected persons: Siveranjini Kailayanathan, Kailayanathan Manikkavasakar, Simon Dahinden and more You can stay up to date through "Piradhip Kailayanathan", please log in or register free of charge.You are now following "Piradhip Kailayanathan"
Credit rating You can stay up to date through "Piradhip Kailayanathan", please log in or register free of charge.You are now following "Piradhip Kailayanathan"
|
Places where people with the name Piradhip Kailayanathan live
Sectors in which people with the name Piradhip Kailayanathan work
General structural engineering
Management of real estate portfolio properties
General structural engineering
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Piradhip Kailayanathan
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Piradhip Kailayanathan
Publication number: HR01-1006043517, Commercial Registry Office Berne, (36)
Nathan Invest GmbH, in Thun, CHE-424.225.224, Talackerstrasse 17a, 3604 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und die Erstellung von Immobilien auf eigene und fremde Rechnung und den Handel mit sowie den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Manikkavasakar, Kailayanathan, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kailayanathan, Piradhip, von Thun, in Rubigen, mit Einzelunterschrift;
Kailayanathan, Siveranjini, von Thun, in Thun, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005906029, Commercial Registry Office Berne, (36)
Plep GmbH, in Spiez, CHE-228.987.556, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696379).
Domizil neu:
Schoneggstrasse 7, 3700 Spiez.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shanmugam, Rajethan, von Thun, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Kevin, von Hasliberg, in Spiez, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Dahinden, Simon, von Flühli, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kailayanathan, Piradhip, von Thun, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005696379, Commercial Registry Office Berne, (36)
10X CAPITAL GmbH, bisher in Baar, CHE-228.987.556, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005267922).
Statutenänderung:
01.03.2023.
Firma neu:
Plep GmbH.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
Kornweidliweg 1, 3700 Spiez.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von diversen Baudienstleistungen und einer Generalunternehmung, den Kauf und Verkauf, die Vermittlung und Verwaltung, die Renovation, den Um- und Neubau von Immobilien und Umgebungsbauten im In- und Ausland, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Projektentwicklung für Bauvorhaben inkl. direkt am Bau beteiligte Ausführungen, Vertriebsdienstleistungen diverser Güter, die Planung und Umsetzung von Verkaufsstrategien, die Entwicklung von Vertriebskanälen, von Verkaufsförderungsprogrammen, von Kundenbeziehungen, von Vertriebsmaterialien, von Vertriebsprozessen, von Vertriebskompetenzen, von Vertriebsorganisationen, von Vertriebskontrollsystemen sowie von Vertriebskontakten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Kevin, von Hasliberg, in Spiez, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dahinden, Simon, von Flühli, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kailayanathan, Piradhip, von Thun, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Shanmugam, Rajethan, von Thun, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].