Marcel Kaeser
domiciled in Münsingen, from Oeschenbach Active mandates: Kaeser Brillen und Kontaktlinsen AG Connected persons: Claudia Kaeser You can stay up to date through "Marcel Kaeser", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Kaeser"
Credit rating You can stay up to date through "Marcel Kaeser", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Kaeser"
|
Places where people with the name Marcel Kaeser live
Sectors in which people with the name Marcel Kaeser work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Marcel Kaeser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marcel Kaeser
Publication number: HR02-1005680428, Commercial Registry Office Aargau, (400)
EuropTec Polymer, Zweigniederlassung der Glas Trösch AG, in Oftringen, CHE-464.782.175, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3634495).
Hauptsitz in:
Thunstetten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Marcel, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlup, Reto, von Arch, in Safnern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005565837, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kaeser Brillen und Kontaktlinsen AG, in Bern, CHE-107.817.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4087925).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kaeser Optik Beteiligungs AG, in Bern (CHE-112.098.526), gemäss Fusionsvertrag vom 14.09.2022 und Bilanz per 31.03.2022. Aktiven von CHF 277'598.05 - unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'500.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaeser, Marcel, von Oeschenbach, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kaeser, Claudia, von Oeschenbach, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4438079, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Seniorenbetreuung daheim AG, in Steinmaur, CHE-115.555.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3961067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Hansjörg, von Dürrenroth, in Oberweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Marcella, von Dürrenroth, in Oberweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein, Barbara, von Zürich, in Nürensdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.