Adrian Kaegi
domiciled in Herrliberg, from Zürich Active mandates: ViciMed AG Connected persons: Thomas Vogel, Brigitte Tag, Julian Peter Anias Mausbach and more You can stay up to date through "Adrian Kaegi", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Kaegi"
Credit rating You can stay up to date through "Adrian Kaegi", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Kaegi"
|
|
Adrian Kägi
domiciled in Oberburg, from Bauma Active mandates: NTS Workspace AG Connected persons: Guido Bachmann, Manuela Alexandra Schneider-Hug, Reto Burkhalter and more You can stay up to date through "Adrian Kägi", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Kägi"
Credit rating You can stay up to date through "Adrian Kägi", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Kägi"
|
Places where people with the name Adrian Kaegi live
Sectors in which people with the name Adrian Kaegi work
Notary and advocate office
IT services
Notary and advocate office
IT services
Private persons with the name Adrian Kaegi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Adrian Kaegi
Publication number: HR02-1005823565, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 11'731 vom 17.07.2023 NTS Workspace AG, in Bern, CHE-109.882.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005799955).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Adrian, von Bauma, in Oberburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Langnau im Emmental].
Publication number: HR02-1005799955, Commercial Registry Office Berne, (36)
NTS Workspace AG, in Bern, CHE-109.882.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grosser, Stefan Oliver, von Thalwil, in Neuheim, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Adrian, von Langnau im Emmental, in Oberburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005401817, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ViciMed AG, in Zürich, CHE-148.210.252, Rennweg 38, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Rechtsberatungsdienstleistungen und Unternehmensberatungsdienstleistungen. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Konzeption von Informationstechnologieprojekten, vor allem für die Branchen Medizin, Pharmazie und Gesundheit, ebenso wie die Erstellung von Gutachten, insbesondere im Bereich Recht und der Medizin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 150.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kaegi, Adrian, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tag, Brigitte Sigrid, von Fällanden, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Thomas, von Zürich und Illnau-Effretikon, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grätz, Klaus Wilhelm, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mausbach, Julian Peter Anias, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thali, Michael Josef, von Hitzkirch, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomka, Ivan Ivanowitsch Tobias, von Rechthalten, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vaso, Martin Josef, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.