Arzu Ilter
domiciled in Urdorf, from Turkey Active mandates: Ella Gourmet GmbH in Liquidation, Morgenstern Gastro GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Arzu Ilter", please log in or register free of charge.You are now following "Arzu Ilter"
Credit rating You can stay up to date through "Arzu Ilter", please log in or register free of charge.You are now following "Arzu Ilter"
|
Places where people with the name Arzu Ilter live
Sectors in which people with the name Arzu Ilter work
Operation of restaurants
Business management and administration
Operation of restaurants
Business management and administration
Private persons with the name Arzu Ilter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Arzu Ilter
Publication number: HR02-1005316984, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ella Gourmet GmbH in Liquidation, in Schlieren, CHE-394.188.071, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314101). Mit dem im SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 43209 vom 13.10.2021 wurde versehentlich bei Arzu Ilter die Funktion Liquidatorin vergessen.
Korrekt wäre:
Ilter, Arzu, türkische Staatsangehörige, in Urdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilter, Arzu, türkische Staatsangehörige, in Urdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005262229, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Morgenstern Gastro GmbH, in Zürich, CHE-440.760.119, Schaffhauserstrasse 115, 8057 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 02.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ilter, Arzu, türkische Staatsangehörige, in Urdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004638432, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ella Gourmet GmbH, in Schlieren, CHE-394.188.071, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilter, Gürbüz, von Schlieren, in Bonstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilter, Arzu, türkische Staatsangehörige, in Urdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].