Kyriakos Ikonomidis
domiciled in Embrach, from Greece Active mandates: ENIP AG Connected persons: Thomas Frank, Barbara Lombardi Estefania, Salvatore Lombardi You can stay up to date through "Kyriakos Ikonomidis", please log in or register free of charge.You are now following "Kyriakos Ikonomidis"
Credit rating You can stay up to date through "Kyriakos Ikonomidis", please log in or register free of charge.You are now following "Kyriakos Ikonomidis"
|
Places where people with the name Kyriakos Ikonomidis live
Sectors in which people with the name Kyriakos Ikonomidis work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Kyriakos Ikonomidis
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kyriakos Ikonomidis
Publication number: HR02-1005899471, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ENIP AG, in Opfikon, CHE-172.496.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bätschmann, Daniela, von Jonschwil, in Schneisingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lombardi Estefania, Barbara, von Oberentfelden, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: spanische Staatsangehörige];
Frank, Thomas, von Langnau im Emmental, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Glarus Nord];
Ikonomidis, Kyriakos, griechischer Staatsangehöriger, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Büron].
Publication number: HR02-1005091386, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ENIP ELEKTRO AG, in Regensdorf, CHE-160.938.821, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628056).
Firma neu:
ENIP ELEKTRO AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
ENIP ELEKTRO AG in Liquidation, Liquidationsadresse: c/o ENIP AG, Bahnstrasse 60, 8105 Regensdorf.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.01.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bätschmann, Daniela, von Jonschwil, in Schneisingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lombardi Estefania, Barbara, spanische Staatsangehörige, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galster, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ikonomidis, Kyriakos, griechischer Staatsangehöriger, in Büron, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lombardi, Salvatore, von Oberentfelden, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004628056, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ENIP ELEKTRO AG, in Regensdorf, CHE-160.938.821, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004462777).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ikonomidis, Kyriakos, griechischer Staatsangehöriger, in Büron, mit Kollektivprokura zu zweien.