Jesko Hutter
domiciled in Widnau, from Diepoldsau Active mandates: Baumschlager Hutter Zürich GmbH, Frei & Gmünder AG and more Connected persons: Miriam Seiler, Zeno August Rausch, Karl Baumschlager and more You can stay up to date through "Jesko Hutter", please log in or register free of charge.You are now following "Jesko Hutter"
Credit rating You can stay up to date through "Jesko Hutter", please log in or register free of charge.You are now following "Jesko Hutter"
|
Places where people with the name Jesko Hutter live
Sectors in which people with the name Jesko Hutter work
Architectural and engineering activities
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Jesko Hutter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jesko Hutter
Publication number: HR02-1004749303, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Suum GmbH, in Widnau, CHE-113.161.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, S.0, Publ. 6140182).
Statutenänderung:
24.10.2019.
Sitz neu:
Balgach.
Domizil neu:
Schlossstrasse 211, 9435 Heerbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Architektur und Bauführung. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Jesko, von Diepoldsau, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Hutter, Flavia, von Diepoldsau, in Widnau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: 4083107, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Baumschlager Hutter GmbH, in Widnau, CHE-348.231.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1511227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Miriam, von Basel und Fischbach-Göslikon, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baldauf, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Scheidegg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumschlager Hutter Partners Holding ZT GmbH (FN349801 p), in Dornbirn (AT), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hutter, Jesko, von Diepoldsau, in Widnau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Baumschlager, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Eisenbart, Norbert, von Oberbüren, in St. Margrethen, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2961405, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Frei & Gmünder AG, in St. Gallen, CHE-103.437.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 15, Publ. 5400172).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Jesko, von Diepoldsau, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eisenbart, Norbert, von Oberbüren, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei, Hanspeter, von Diepoldsau, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gmünder, Martin, von Appenzell, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].