Moritz Holenstein
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Moritz Holenstein Architekten GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Moritz Holenstein", please log in or register free of charge.You are now following "Moritz Holenstein"
Credit rating You can stay up to date through "Moritz Holenstein", please log in or register free of charge.You are now following "Moritz Holenstein"
|
Places where people with the name Moritz Holenstein live
Sectors in which people with the name Moritz Holenstein work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Moritz Holenstein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Moritz Holenstein
Publication number: HR01-1004633187, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Moritz Holenstein Architekten GmbH, in Zürich, CHE-321.147.490, Josefstrasse 30, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Architektur-Dienstleistungen aller Art, insbesondere Beratung, Kostenplanung, Projektierung und Umsetzung der Bauvorhaben, sowie die Durchführung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäften und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Kapitalanlagen halten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Holenstein, Moritz, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2025185, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Nachtrag zum SHAB Nr. 217 vom 10.11.2014 publizierten TR-Eintrag Nr. 5668 vom 05.11.2014Zehnder Print AG, in Rickenbach TG, CHE-101.130.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 10.11.2014, Publ. 1813259).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Moritz, von Kirchberg SG, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Andreas, von Birmenstorf AG, in Wil SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [nicht: in Bronschhofen]. .
Publication number: 1825593, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Rolf-Peter Zehnder AG, in Wil SG, CHE-105.826.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 17, Publ. 4554896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Holenstein, Moritz, von Kirchberg SG, in Rickenbach bei Wil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle.