Tobias Andrea Hofer
domiciled in St. Gallen, from Rothrist Active mandates: Astra LED AG Connected persons: Patrick Manuel Glauser, Michael Moser, Thomas Huf You can stay up to date through "Tobias Andrea Hofer", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Andrea Hofer"
Credit rating You can stay up to date through "Tobias Andrea Hofer", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Andrea Hofer"
|
Places where people with the name Tobias Andrea Hofer live
Sectors in which people with the name Tobias Andrea Hofer work
Manufacturing of household appliances
Manufacturing of household appliances
Private persons with the name Tobias Andrea Hofer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Tobias Andrea Hofer
Publication number: HR02-1005485305, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Astra LED GmbH, in Gossau (SG), CHE-113.473.851, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2021, Publ. 1005077509).
Statutenänderung:
24.05.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 1'426'555.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 522'539.85 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Astra LED AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, das Engineering, den Vertrieb sowie die Installation von Lösungen aus der Beleuchtungs- und Gebäudetechnik auf Basis der loT-Technologie und elektronischer Datenverarbeitung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften oder Dritte abgeben.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Tobias Andrea, von Rothrist, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glauser, Patrick, von Muri bei Bern, in Gossau ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Michael, von Röthenbach im Emmental, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Ronald Peter, von Meisterschwanden, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004546614, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Astra LED GmbH, in Gossau (SG), CHE-113.473.851, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HSI Elektronik AG (CHE-283.953.298), in Goldach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Tobias Andrea, von Rothrist, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ];
Siegrist, Ronald Peter, von Meisterschwanden, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ];
Moser, Michael, von Röthenbach im Emmental, in Bischofszell, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2265621, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Astra LED GmbH, in Gossau SG, CHE-113.473.851, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1166921).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speissegger, Sven, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Klarer, Markus, von Appenzell, in Lustmühle (Teufen AR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HSI Elektronik AG (CHE-283.953.298), in Goldach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hofer, Tobias Andrea, von Rothrist, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Ronald Peter, von Meisterschwanden, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klarer, Thomas, von Appenzell, in Teufen AR, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ammann, Ulrich, genannt Ueli, von Ermatingen, in Au SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].