Beata Hochstrasser
domiciled in Zürich, from Luzern and Rüschlikon Active mandates: Genossenschaft Chornlade, BEP Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals and more Connected persons: Peter Elsinger, Rolf Eggmann, Nora Frei and more You can stay up to date through "Beata Hochstrasser", please log in or register free of charge.You are now following "Beata Hochstrasser"
Credit rating You can stay up to date through "Beata Hochstrasser", please log in or register free of charge.You are now following "Beata Hochstrasser"
|
Places where people with the name Beata Hochstrasser live
Sectors in which people with the name Beata Hochstrasser work
Trading in food products
Management of real estate portfolio properties
Religious, political or secular associations
Trading in food products
Management of real estate portfolio properties
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Beata Hochstrasser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Beata Hochstrasser
Publication number: HR02-1006086614, Commercial Registry Office Berne, (36)
Public Eye, Association fondée sur la Déclaration de Berne, à Bern, CHE-107.834.596, association (No. FOSC 114 du 14.06.2024, Publ. 1006056988).
Inscription ou modification de personne(s):
Hochstrasser, Beata, de Rüschlikon, à Zürich, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre du comité, sans droit de signature].
Publication number: HR02-1005804011, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Chornlade, in Zürich, CHE-100.743.490, Genossenschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764621). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 23.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Juan-Manuel, von Hochdorf, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Claudia, von Hendschiken, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Nora, von Basel, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggmann, Rolf, von Uttwil, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hochstrasser, Beata, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ANCORA Treuhand AG (CHE-237.817.918), in Wädenswil, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005577824, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BEP Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals, in Zürich, CHE-101.120.469, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2021, Publ. 1005294168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loppacher, Urs, von Trogen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönenberger, Patrick, von Kirchberg (SG), in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aström, Maria, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollinger, Katrin, von Wiesendangen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damann, Lukas, von Homburg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Purtschert, Kira, von Pfaffnau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Renato, von Herrliberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochstrasser, Beata, von Rüschlikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2;
Geiger, René, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.