Dieter Hermann
domiciled in Zeihen, from Germany Active mandates: VISIONpool Tanja Bärtschiger Connected persons: Tanja Bärtschiger You can stay up to date through "Dieter Hermann", please log in or register free of charge.You are now following "Dieter Hermann"
Credit rating You can stay up to date through "Dieter Hermann", please log in or register free of charge.You are now following "Dieter Hermann"
|
|
Dieter Hermann
domiciled in Niederuzwil, from Flums Active mandates: Company41 GmbH in Liquidation Connected persons: Monika Köppel You can stay up to date through "Dieter Hermann", please log in or register free of charge.You are now following "Dieter Hermann"
Credit rating You can stay up to date through "Dieter Hermann", please log in or register free of charge.You are now following "Dieter Hermann"
|
Places where people with the name Dieter Hermann live
Sectors in which people with the name Dieter Hermann work
Operation of general healthcare facilities
Operation of investment companies
Operation of general healthcare facilities
Operation of investment companies
Private persons with the name Dieter Hermann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dieter Hermann
Publication number: HR02-1005964675, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Company41 GmbH, in Wil (SG), CHE-157.966.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, S.0, Publ. 3402455).
Firma neu:
Company41 GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dieter, von Flums, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005947682, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Online Consulting AG, in Wil (SG), CHE-102.688.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2023, Publ. 1005803491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Hans Peter, von Wyssachen, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Dieter, von Flums, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pavlovic, Daniel, von Herisau, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wagner, Markus, von Ebnat-Kappel, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammerer, Michael, von Rehetobel, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Niess, Matthias, von St. Gallen, in Niederbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sany, Peter, von Winterthur, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Erwin, von Bütschwil-Ganterschwil, in Teufen AR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Denzler, Marco, von Illnau-Effretikon, in Weisslingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005795995, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Effingerhort AG, in Holderbank (AG), CHE-442.111.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005576256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigg, Dr. Martina, von Dörflingen, in Schinznach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth Kriech, Peter, von Melchnau, in Küttigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Regula Johanna, von Giswil, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zeihen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ricci, Claudia, von Büron, in Regensdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Dunja, von Sarmenstorf, in Lenzburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Engel, Dr. Philipp, von Eggiwil, in Herdern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Markus, von Stammheim, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.