Heinz Helbling
domiciled in Freienbach, from Hochdorf Active mandates: Gun Shop Schweiz GmbH, Helbling Software Connected persons: Alfred Meister, Peter Baumann You can stay up to date through "Heinz Helbling", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Helbling"
Credit rating You can stay up to date through "Heinz Helbling", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Helbling"
|
|
Heinz Helbling
domiciled in Kappelen, from Walperswil Active mandates: Helbling Elemente Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Heinz Helbling", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Helbling"
Credit rating You can stay up to date through "Heinz Helbling", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Helbling"
|
Places where people with the name Heinz Helbling live
Sectors in which people with the name Heinz Helbling work
Trading in consumer goods
Trading in IT and communications products
Manufacturing and processing of building material and goods thereof
Trading in consumer goods
Trading in IT and communications products
Manufacturing and processing of building material and goods thereof
Private persons with the name Heinz Helbling
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heinz Helbling
Publication number: HR02-1005398980, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Crowning's AG, in Schwende, CHE-107.262.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helbling, Heinz, von Kaltbrunn, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Christian, von Grindelwald, in Halden (Bischofszell), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebneter, Maurus Guido Norbert, von Appenzell, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen];
Burri, Olivier, von St. Stephan, in Wallenried (Courtepin), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stillhart, Christof, von Bütschwil-Ganterschwil, in Schweizersholz (Bischofszell), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Emanuel, von Schmiedrued, in Hundwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Gais].
Publication number: 1858941, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Helbling Software, bisher in Rüti ZH, CHE-105.072.875, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2001, S. 7735).
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Floraweg 9, 8807 Freienbach.
Zweck neu:
Entwicklung und Verkauf diverser Software, Erbringung von Dienstleistungen im IT-Bereich, Handel mit Import, Export und Transport von Waren aller Art.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Heinz, von Hochdorf, in Freienbach, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publication number: 5858900, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
NIOBE GmbH (NIOBE Ltd liab. Co.) (NIOBE SARL), bisher in Richterswil, CH-020.4.000.423-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2010, S. 31, Publ. 5658076).
Gründungsstatuten:
18.05.2010.
Statutenänderung:
07.10.2010.
Firma neu:
E-Vital GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Davos.
Domizil neu:
Obere Hofstrasse 4, 7270 Davos Platz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere elektrischen Apparaten, Motorfahrzeugen und ähnlichen Waren;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung vom 22.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Peter, von Spiringen, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meister, Alfred, von Wollerau, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schnellmann, Sebald, von Galgenen, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Helbling, Heinz, von Hochdorf, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwiller, Irma, von Waldkirch, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.