Christian Haussener
domiciled in Ziefen, from Rüeggisberg Active mandates: Escape 01 GmbH, Auf Im und ums Haus Christian Haussener Connected persons: Bruno Santoro, Sandra Mirjam Krickel-Sieber, Mauro Provenzano and more You can stay up to date through "Christian Haussener", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Haussener"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Haussener", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Haussener"
|
|
Christian Haussener
domiciled in Bönigen, from Rüeggisberg Active mandates: BH Motorsport GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Haussener", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Haussener"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Haussener", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Haussener"
|
Places where people with the name Christian Haussener live
Sectors in which people with the name Christian Haussener work
Other services: entertainment and recreation
Gardening and landscaping
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Other services: entertainment and recreation
Gardening and landscaping
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Christian Haussener
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Haussener
Publication number: 2228455, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Auf Im und ums Haus Christian Haussener, in Bubendorf, CHE-107.372.733, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 174 vom 11.09.2003, S. 4, Publ. 1166736).
Domizil neu:
Brühlstrasse 1, 4416 Bubendorf.
Zweck neu:
Ausführung von Garten-, Renovations-, Dachdecker-, Schreiner-, Plattenleger-, Maurerarbeiten sowie Arbeiten, die mit dem Haus Zusammenhang haben und Schwimmbadbau..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussener, Christian, von Rüeggisberg, in Ziefen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bubendorf].
Publication number: 1264979, Commercial Registry Office Berne, (36)
BH Motorsport GmbH, in Gündlischwand, CHE-115.750.352, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 3, Publ. 5682450).
Statutenänderung:
17.12.2013.
Sitz neu:
Wilderswil.
Domizil neu:
Sydachstrasse 1, 3812 Wilderswil. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 181, 3812 Wilderswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächli-Hänseler, Sonja, von Würenlingen, in Zweilütschinen (Gündlischwand), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussener, Christian, von Rüeggisberg, in Wilderswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bönigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 5682450, Commercial Registry Office Berne, (36)
BH Motorsport GmbH, in Gündlischwand, CH-036.4.047.813-0, Rüdli, 3815 Gündlischwand, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.06.2010.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Reparaturwerkstätte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per e-mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 09.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Haussener, Christian, von Rüeggisberg, in Bönigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bächli-Hänseler, Sonja, von Würenlingen, in Zweilütschinen (Gündlischwand), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.