Roland Hälg
domiciled in Krauchthal, from Niederhelfenschwil Active mandates: HÄLG RAUM & DECO GMBH Connected persons: Françoise Hälg-Moresino You can stay up to date through "Roland Hälg", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Hälg"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Hälg", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Hälg"
|
Places where people with the name Roland Hälg live
Sectors in which people with the name Roland Hälg work
Interior design and decoration
Interior design and decoration
Private persons with the name Roland Hälg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Hälg
Publication number: 3529629, Commercial Registry Office Berne, (36)
HÄLG RAUM & DECO GMBH, in Vechigen, CHE-102.262.155, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, Publ. 5005908).
Statutenänderung:
10.05.2017.
Sitz neu:
Stettlen.
Domizil neu:
Bernstrasse 96, 3066 Stettlen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hälg-Moresino, Françoise, von Niederhelfenschwil, in Krauchthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Boll (Vechigen)];
Hälg, Roland, von Niederhelfenschwil, in Krauchthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Boll (Vechigen)].
Publication number: 5005908, Commercial Registry Office Berne, (36)
HÄLG RAUM & DECO GMBH, in Vechigen, CH-035.4.029.268-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2001, S. 3179).
Statutenänderung:
19.03.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Raumgestaltung, Dekoration und Restauration, den Kauf, Verkauf und Handel mit Polstermöbeln, Wohnaccessoires, Vorhängen, Bettwaren und Bodenbelägen, das Führen einer Geschenkboutique sowie die Erstellung von Expertisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hälg-Moresino, Françoise, von Niederhelfenschwil, in Boll (Vechigen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Boll und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Hälg, Roland, von Niederhelfenschwil, in Boll (Vechigen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Boll, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 4794880, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Käsereigenossenschaft Lenggenwil, in Niederhelfenschwil, CH-320.5.002.654-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2006, S. 12, Publ. 3530876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hälg, Roland, von Niederhelfenschwil, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderer, Philipp, von Appenzell, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.