Paul Gubser
domiciled in St. Gallen, from Quarten Active mandates: milon alpine AG Connected persons: Bernhard-Stefan Müller You can stay up to date through "Paul Gubser", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Gubser"
Credit rating You can stay up to date through "Paul Gubser", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Gubser"
|
Places where people with the name Paul Gubser live
Sectors in which people with the name Paul Gubser work
Trading in consumer goods
Trading in consumer goods
Private persons with the name Paul Gubser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paul Gubser
Publication number: HR02-1006105610, Commercial Registry Office Graubünden
Genossenschaft Val Schameala, in Chur, CHE-138.281.316, Genossenschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2014, S.0, Publ. 1803067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Paul, von Quarten, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Urs, von Seon, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Bammatter, Matthias, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: HR02-1005102099, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
BROGULU GmbH, in Rorschach, CHE-110.052.364, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2015, S.0, Publ. 1988887).
Statutenänderung:
08.02.2021.
Sitz neu:
Sargans.
Domizil neu:
Grossfeldstrasse 41, 7320 Sargans.
Zweck neu:
Die Gesellschaft organisiert Sport-Veranstaltungen, handelt mit Waren und bietet Dienstleistungen im Bereich des Sports an. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und verkaufen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[gestrichen: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühl, René, von Trubschachen, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Gubser, Paul, von Quarten, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00;
Roth, Peter, von Nesslau-Krummenau, in Speicher, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demiri, Shejnasi, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Sargans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Publication number: HR02-1004848356, Commercial Registry Office Zurich, (20)
milon alpine AG, in Illnau-Effretikon, CHE-190.658.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harms, Lars, von Birrwil, in Russikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Paul, von Quarten, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.