Werner Gsell
domiciled in Winden, from Egnach Active mandates: WABA Spezialitäten GmbH Connected persons: Adelheid Gsell-Fischer You can stay up to date through "Werner Gsell", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Gsell"
Credit rating You can stay up to date through "Werner Gsell", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Gsell"
|
|
Werner Gsell
domiciled in Jonen, from Oberrohrdorf Active mandates: Gsell Haustechnik GmbH Connected persons: Dominik Gsell You can stay up to date through "Werner Gsell", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Gsell"
Credit rating You can stay up to date through "Werner Gsell", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Gsell"
|
Places where people with the name Werner Gsell live
Sectors in which people with the name Werner Gsell work
Trading in food products
Other construction
Trading in food products
Other construction
Private persons with the name Werner Gsell
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Werner Gsell
Publication number: 2171231, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Käsereigenossenschaft Bregensdorf, in Muolen, CHE-102.303.676, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, Publ. 6509208).
Domizil neu:
c/o Markus Müller, Usserstadel 256, 9313 Muolen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Leo, von Fischingen, in Muolen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Josef, von Häggenschwil, in Muolen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sager, Kurt, von Egnach, in Steinebrunn (Egnach), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gsell, Werner, von Egnach, in Winden (Egnach), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsell, Markus, von Egnach, in Winden (Egnach), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Markus, von Fischingen, in Muolen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4954898, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
WABA Spezialitäten GmbH, in Egnach, CH-440.4.019.916-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2007, S. 12, Publ. 3803940). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsell, Werner, von Egnach, in Winden (Egnach), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publication number: 4638044, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gsell Haustechnik GmbH, in Jonen, CH-400.4.030.888-7, Litzistrasse 1, 8916 Jonen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.08.2008.
Zweck:
Betrieb einer Heizungs- und Sanitärinstallationsunternehmung;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 80'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 26.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gsell, Werner, von Oberrohrdorf, in Jonen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gsell, Dominik, von Oberrohrdorf, in Jonen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00.